Virksomheden Esignatur Danmark Holding I ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 8. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Esignatur Danmark Holding I ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 8. mar. 2017
- CVR 38479229
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esignatur Danmark Holding I ApS | 10.08.2017 | 16.01.2020 |
Thomas Meyer Holding ApS | 08.03.2017 | 09.08.2017 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lundtoftevej 61 · DK-2800 Kgs. Lyngby | 10.08.2017 | 16.01.2020 |
Gormsgade 8 · DK-2200 København N | 08.03.2017 | 09.08.2017 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 08.03.2017 | 16.01.2020 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-08-10 | 10.08.2017 | 16.01.2020 |
2017-03-08 | 08.03.2017 | 09.08.2017 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 08.03.2017 | 16.01.2020 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 30.04.2018 | 10.07.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 08.03.2017 | 18.04.2018 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Axel Gotfredsen | 10.08.2017 | 07.03.2018 |
Thomas Prinds Meyer | 08.03.2017 | 10.08.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Esignatur Danmark Holding I ApS
Lundtoftevej 61
2800 Kgs. Lyngby
2800 Kgs. Lyngby
CVR
38479229
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
8. marts 2017
P-nummer
1022261211
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive et holdingselskab og dermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
50.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-