Virksomheden e-sportdeals IVS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder" og har adresse i København NV. De blev etableret i 29. januar 2017 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
e-sportdeals IVS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- IVS
- Etableret 29. jan. 2017
- CVR 38374222
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
e-sportdeals IVS | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Theklavej 25 · DK-2400 København NV | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2017-01-29 | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1 DKK | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af direktionen | 29.01.2017 | 09.10.2018 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Victor Emil Brun Folmann | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Jens Thulstrup Steno Petersen | 29.01.2017 | 11.10.2018 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
e-sportdeals IVS
Theklavej 25
2400 København NV
2400 København NV
CVR
38374222
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
29. januar 2017
P-nummer
1022140112
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
478900
Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Formidler produkter til gaming segmentet, agere som platform for udbydere af hardware, software, events og perfomance.
Står for oprettelse, vedligholdelse samt eksponering af deals indenfor gaming segmentet.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen
Registeret kapital
1 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-