Virksomheden Veganiq Holding IVS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 4. august 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Veganiq Holding IVS
OPLØST EFTER KONKURS
- IVS
- Etableret 4. aug. 2016
- CVR 37910902
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Veganiq Holding IVS | 04.08.2016 | 07.11.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Eskildsgade 28 · DK-1657 København V | 13.10.2017 | 07.11.2018 |
Frederiksborggade 26 · DK-1360 København K | 04.08.2016 | 12.10.2017 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.08.2016 | 07.11.2018 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-08-04 | 04.08.2016 | 07.11.2018 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3 DKK | 04.08.2016 | 07.11.2018 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 22.01.2018 | 13.03.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 04.08.2016 | 07.12.2017 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jannick Hammer Holsbøl | 04.08.2016 | 01.09.2017 |
Bettina Sabina Louisa Baunbæk | 04.08.2016 | 01.08.2017 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jannick Hammer Holsbøl | 04.08.2016 | 01.09.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Veganiq Holding IVS
Eskildsgade 28
1657 København V
1657 København V
CVR
37910902
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
4. august 2016
P-nummer
1021638540
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, at besidde immaterielle rettigheder og efter det centrale ledelsesorgans skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
3 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-