Virksomheden Stolberg-Larsen Holding IVS befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i København S. De blev etableret i 8. marts 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Stolberg-Larsen Holding IVS
OPLØST EFTER KONKURS
- IVS
- Etableret 8. mar. 2016
- CVR 37629529
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stolberg-Larsen Holding IVS | 08.03.2016 | 11.04.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frankrigsgade 50 · DK-2300 København S | 08.03.2016 | 11.04.2018 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde | 08.03.2016 | 11.04.2018 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-03-08 | 08.03.2016 | 11.04.2018 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000 DKK | 08.03.2016 | 11.04.2018 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 17.10.2017 | 02.12.2017 |
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 08.03.2016 | 31.08.2017 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads Stolberg-Larsen | 08.03.2016 | 31.08.2017 |
Mads Stolberg-Mathieu | 08.03.2016 | 31.08.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Stolberg-Larsen Holding IVS
Frankrigsgade 50
2300 København S
2300 København S
CVR
37629529
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
8. marts 2016
P-nummer
1021356154
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
643040
Ventureselskaber og kapitalfonde
Ventureselskaber og kapitalfonde
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af kapitalandele samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
1.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-