De blev etableret i 15. december 1967 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CCO ODENSE A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 15. dec. 1967
- CVR 37511919
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CCO ODENSE A/S | 11.02.1992 | 04.07.1995 |
ISLEF ODENSE A/S | 28.10.1987 | 10.02.1992 |
H. MØLLER-JØRGENSEN A/S MURERMESTER- OG ENTREPRENØRFIRMA | 15.12.1967 | 27.10.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas B.Thriges Gade 40 · DK-5000 Odense C | 15.12.1967 | 13.02.1995 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1992-02-07 | 07.02.1992 | 13.02.1995 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.500.000 DKK | 30.08.1987 | 13.02.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to direktører | 07.02.1992 | 13.02.1995 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Vagn Rasmussen | 15.12.1967 | 30.04.1991 |
Ole Arne Jensen | 15.12.1967 | 07.11.1990 |
Henrik Legarth | 15.12.1967 | 13.02.1995 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Jensen | 15.12.1967 | 29.01.1992 |
Ole Mogensen | 15.12.1967 | 30.04.1991 |
Tom Petersen | 15.12.1967 | 06.02.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CCO ODENSE A/S
Thomas B.Thriges Gade 40
5000 Odense C
5000 Odense C
CVR
37511919
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. december 1967
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive ingeniør-, entreprenør- og murermestervirksomhed, handel og industri i Danmark og i udlandet såvel direkte som ved anbringelse af selskabets kapital i andre selskaber. Under selskabets formål falder tillige at eje fast ejendom i Danmark eller i udlandet
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to direktører
Registeret kapital
3.500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-