Virksomheden Ennovo IVS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København K. De blev etableret i 10. januar 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Ennovo IVS
OPLØST EFTER KONKURS
- IVS
- Etableret 10. jan. 2016
- CVR 37362301
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ennovo IVS | 10.01.2016 | 15.11.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Købmagergade 26C · DK-1150 København K | 10.01.2016 | 15.11.2018 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 10.01.2016 | 15.11.2018 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-01-10 | 10.01.2016 | 15.11.2018 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1 DKK | 10.01.2016 | 15.11.2018 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af direktionen. | 10.01.2016 | 31.08.2017 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sune Ulrik Sunesen | 10.01.2016 | 31.08.2017 |
Sune Larsen | 10.01.2016 | 31.08.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Ennovo IVS
Købmagergade 26
1150 København K
1150 København K
CVR
37362301
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
10. januar 2016
P-nummer
1021050543
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- EKKO Animotion IVS
- Ennovation Challenge IVS
- Ennovo Consulting IVS
- Sune&Sune IVS
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Virksomhedens formål er at udøve rådgivning og undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. Samt at producere crossmedia produktioner inden for den kreative branche.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Registeret kapital
1 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-