Virksomheden SYDJYSKE VÆDDELØBSSTALDE A/S befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Billund. De blev etableret i 9. juni 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SYDJYSKE VÆDDELØBSSTALDE A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 9. jun. 1971
- CVR 37356611
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SYDJYSKE VÆDDELØBSSTALDE A/S | 09.06.1971 | 06.05.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nordmarksvej 1 · DK-7190 Billund | 09.06.1971 | 06.05.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702030 Anden udlejning af boliger | 09.06.1971 | 06.05.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1996-04-23 | 23.04.1996 | 06.05.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 20.05.1996 | 06.05.2003 |
301.000 DKK | 30.08.1987 | 19.05.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene | 23.04.1996 | 06.05.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thorkild Hansen | 24.04.2001 | 06.05.2003 |
Kurt Henriksen | 24.04.2001 | 06.05.2003 |
Børge Nielsen | 28.04.1992 | 30.04.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Emil Hundebøll | 20.08.1997 | 06.05.2003 |
Preben Rasmussen | 09.06.1971 | 20.08.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SYDJYSKE VÆDDELØBSSTALDE A/S
Nordmarksvej 1
7190 Billund
7190 Billund
CVR
37356611
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
9. juni 1971
P-nummer
1001754920
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702030
Anden udlejning af boliger
Anden udlejning af boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at bygge væddeløbsstalde, at udleje disse, at drive handel med væddeløbsheste i ind- og udland, at drive opdrættervirksomhed samt handel med værdipapirer og fast ejendom
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-