Virksomheden Gearpro IVS befinder sig i branchen "Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet" og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 1. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Gearpro IVS
TVANGSOPLØST
- IVS
- Etableret 1. okt. 2015
- CVR 37126179
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gearpro IVS | 01.10.2015 | 20.11.2017 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bøgen 2 · DK-7120 Vejle Øst | 29.11.2016 | 20.11.2017 |
Mommarkvej 6 · DK-8600 Silkeborg | 01.10.2015 | 28.11.2016 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet | 01.10.2015 | 20.11.2017 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-10-01 | 01.10.2015 | 20.11.2017 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
20.000 DKK | 01.10.2015 | 20.11.2017 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 01.10.2015 | 31.08.2017 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kasper Emil Andersen | 01.08.2016 | 31.08.2017 |
Alexander Sloth Dahlerup | 01.10.2015 | 01.08.2016 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Gearpro IVS
Bøgen 2
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
CVR
37126179
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
1. oktober 2015
P-nummer
1020777245
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
479112
Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at sælge tilbehør til actionkamera på webshop.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
20.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-