Title
OPLØST EFTER FUSION
- Etableret 28. jun. 1991
- CVR 36515546
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S DAGBLADET POLITIKENS UNDERSTØTTELSESFOND | 28.06.1991 | 28.11.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rådhuspladsen 37 · DK-1585 København V | 28.06.1991 | 20.06.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-12-21 | 21.12.1989 | 20.06.1991 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen eller af 4 medlemmer af bestyrelsen. | 21.12.1989 | 20.06.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ejvind Sandal | 28.06.1991 | 20.06.1991 |
Leif Jonasson | 28.06.1991 | 20.06.1991 |
John Erik Rasmussen | 28.06.1991 | 20.06.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Rådhuspladsen 37
1585 København V
1585 København V
CVR
36515546
Virksomhedstype
Stiftet
28. juni 1991
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Fondens formål er - for højst 1 år ad gangen - at yde bevillingsmæssig støtte til tidligere funktionærer og redaktionelle medarbejdere hos Politiken. De midler, der tilvejebringes ved indbetalinger af beløb fra Politiken til fonden ifølge pgf.3, stk.1, anvendes til udbetaling af dyrtidstillæg til fratrådte funktionæ- rer og redaktionelle medarbejdere, resp. deres enker, efter de siden 1966 angivne retningslinier angående bevillingsmæssige årlige dyrtidstillæg. Der tilkommer ikke Politikens funktionærer eller redak- tionelle medarbejdere nogen ret til ydelser fra fonden, idet enhver udbetaling af dennes midler sker på rent bevillingsmæssig basis.
Tegningsregel
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen eller af 4 medlemmer af bestyrelsen.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-