De blev etableret i 20. oktober 1975 og er af virksomhedstypen Uoplyst virksomhedsform.
SPAREKASSEN FAABORG
OPLØST EFTER FUSION
- UOP
- Etableret 20. okt. 1975
- CVR 36515236
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SPAREKASSEN FAABORG | 20.10.1975 | 15.03.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Torvet 6 · DK-5600 Faaborg | 20.10.1975 | 12.03.1990 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1989-03-06 | 06.03.1989 | 12.03.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Sparekassens firma tegnes af: a. Enten formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, b. eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, c. eller to direktører i forening | 06.03.1989 | 12.03.1990 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Toftelund Ermose | 20.10.1975 | 12.03.1990 |
Poul Nielsen | 20.10.1975 | 12.03.1990 |
Ketty Kirstine Holm | 20.10.1975 | 12.03.1990 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Lykkegaard Andersen | 20.10.1975 | 12.03.1990 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SPAREKASSEN FAABORG
Torvet 6
5600 Faaborg
5600 Faaborg
CVR
36515236
Virksomhedstype
Uoplyst virksomhedsform
Stiftet
20. oktober 1975
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Sparekassens formål er varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætningen af penge, kreditmidler og værdipapirer, og dermed forbundne serviceydelser
Tegningsregel
Sparekassens firma tegnes af: a. Enten formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen, b. eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, c. eller to direktører i forening
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-