Virksomheden JNA GRUPPEN ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i København V. De blev etableret i 17. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
JNA GRUPPEN ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 17. sep. 2014
- CVR 36185066
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JNA GRUPPEN ApS | 17.09.2014 | 29.08.2018 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dantes Plads 1 · DK-1556 København V | 07.12.2014 | 29.08.2018 |
Esplanaden 38G · DK-1263 København K | 22.10.2014 | 06.12.2014 |
Nørregade 2 · DK-1165 København K | 17.09.2014 | 21.10.2014 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 01.10.2014 | 29.08.2018 |
999999 Uoplyst | 17.09.2014 | 30.09.2014 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-09-17 | 17.09.2014 | 29.08.2018 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 17.09.2014 | 29.08.2018 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 07.10.2016 | 29.08.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 17.09.2014 | 10.08.2016 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jasmin Strøm Nielsen | 17.09.2014 | 11.11.2014 |
Niclas Rützou Albæk | 17.09.2014 | 10.08.2016 |
Niclas Rützou-Hvid | 17.09.2014 | 10.08.2016 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JNA GRUPPEN ApS
Dantes Plads 1
1556 København V
1556 København V
CVR
36185066
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17. september 2014
P-nummer
1019705303
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- STREETSTICKS ApS
Branchekode
561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er drift af take-away restaurant.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
50.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-