Virksomheden SMARTVISION ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 25. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SMARTVISION ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 25. jun. 2014
- CVR 36038330
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SMARTVISION ApS | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søndergade 20A · DK-8600 Silkeborg | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-11-30 | 30.11.2015 | 29.02.2016 |
2014-06-25 | 25.06.2014 | 29.11.2015 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Sejersen Leerbeck | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Theo Engelhardt Corneliius Sommer | 25.06.2014 | 29.02.2016 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SMARTVISION ApS
Søndergade 20
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
CVR
36038330
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
25. juni 2014
P-nummer
1019540754
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- SMART CHARGE ApS
- SMART TRACK ApS
Branchekode
479900
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er salg og distribution af smartcharger, udvikling og markedsføring samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
50.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-