Virksomheden SAM GRUPPE ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 4. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SAM GRUPPE ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 4. apr. 2014
- CVR 35829105
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SAM GRUPPE ApS | 19.09.2014 | 06.04.2016 |
SAM GRUPPE ApS | 09.05.2014 | 18.09.2014 |
SPICY HOUSE ApS | 04.04.2014 | 08.05.2014 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovkanten 344 · DK-2970 Hørsholm | 25.09.2014 | 06.04.2016 |
Vandkunsten 6 · DK-1467 København K | 19.09.2014 | 24.09.2014 |
Skovkanten 344 · DK-2970 Hørsholm | 06.09.2014 | 18.09.2014 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
812100 Almindelig rengøring i bygninger | 09.05.2014 | 06.04.2016 |
999999 Uoplyst | 04.04.2014 | 08.05.2014 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-09-19 | 19.09.2014 | 06.04.2016 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 04.04.2014 | 06.04.2016 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 19.09.2014 | 06.04.2016 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Florin Manea | 19.09.2014 | 27.01.2016 |
Carla Makki | 19.09.2014 | 19.09.2014 |
Florin Manea | 01.09.2014 | 19.09.2014 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SAM GRUPPE ApS
Skovkanten 344
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm
CVR
35829105
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
4. april 2014
P-nummer
1019301636
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
812100
Almindelig rengøring i bygninger
Almindelig rengøring i bygninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive detailvirksomhed samt de af ledelsen skønnede lignende aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
50.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-