Virksomheden K KOLIND INVEST IVS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Brovst. De blev etableret i 31. januar 2014 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
K KOLIND INVEST IVS
OPLØST EFTER KONKURS
- IVS
- Etableret 31. jan. 2014
- CVR 35805249
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K KOLIND INVEST IVS | 31.01.2014 | 13.05.2016 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Thyvej 16 · DK-9460 Brovst | 31.01.2014 | 13.05.2016 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 19.03.2014 | 13.05.2016 |
999999 Uoplyst | 31.01.2014 | 18.03.2014 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-01-31 | 31.01.2014 | 13.05.2016 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
900 DKK | 31.01.2014 | 13.05.2016 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 16.12.2015 | 05.04.2016 |
Selskabet tegnes af en direktør. | 31.01.2014 | 15.12.2015 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Majken Maria Kornum | 08.08.2014 | 14.10.2015 |
Ahmad Rasmus Albæk Derzy | 08.08.2014 | 14.10.2015 |
Karina Albæk Kolind | 31.01.2014 | 08.08.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Gelardi Dietz | 08.08.2014 | 14.10.2015 |
Niels Jul Larsen | 31.01.2014 | 08.08.2014 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
K KOLIND INVEST IVS
Thyvej 16
9460 Brovst
9460 Brovst
CVR
35805249
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
31. januar 2014
P-nummer
1019225204
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
561010
Restauranter
Restauranter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator
Registeret kapital
900 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-