Virksomheden LDBB ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 14. august 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
LDBB ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 14. aug. 2013
- CVR 35413332
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LDBB ApS | 28.02.2014 | 13.07.2014 |
BAADSGAARD & DAHL ApS | 14.08.2013 | 27.02.2014 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Indkildevej 6D · DK-9210 Aalborg SØ | 14.08.2013 | 13.07.2014 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 14.08.2013 | 13.07.2014 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2014-04-04 | 04.04.2014 | 13.07.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
160.000 DKK | 14.08.2013 | 13.07.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. | 04.04.2014 | 13.07.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Dahl Jeppesen | 14.08.2013 | 28.02.2014 |
Lars Danmark Baadsgaard Bruun | 14.08.2013 | 13.07.2014 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LDBB ApS
Indkildevej 6
9210 Aalborg SØ
9210 Aalborg SØ
CVR
35413332
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14. august 2013
P-nummer
1018688448
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandele i Prospero A/S og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.
Registeret kapital
160.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-