Virksomheden A/S LEIF RASMUSSEN MURER-. ENTREPRENØR - OG INGENIØRVIRKSOMHED befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 15. maj 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S LEIF RASMUSSEN MURER-. ENTREPRENØR - OG INGENIØRVIRKSOMHED
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 15. maj 1971
- CVR 33728115
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S LEIF RASMUSSEN MURER-. ENTREPRENØR - OG INGENIØRVIRKSOMHED | 15.05.1971 | 30.08.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gurrevej 381 · DK-3490 Kvistgård | 15.05.1971 | 30.08.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 15.05.1971 | 30.08.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-01-31 | 31.01.1991 | 30.08.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
860.000 DKK | 30.08.1987 | 30.08.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller en direktør | 31.01.1991 | 30.08.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rolf Lavigne Ussing | 29.08.1994 | 22.06.1995 |
Iakob Baden Olrik | 15.05.1971 | 30.04.1990 |
Anders Peter Drachmann | 15.05.1971 | 29.08.1994 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Otto Ejvind Ebsen | 15.05.1971 | 20.07.1994 |
Johnny Felix Ebsen | 15.05.1971 | 30.08.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S LEIF RASMUSSEN MURER-. ENTREPRENØR - OG INGENIØRVIRKSOMHED
Gurrevej 381
3490 Kvistgård
3490 Kvistgård
CVR
33728115
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. maj 1971
P-nummer
1006506511
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive murer-, entreprenør- og ingeniørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller en direktør
Registeret kapital
860.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-