Virksomheden ApS AF 27.03.91 KOKKEDAL befinder sig i branchen "Fremstilling af plastemballage" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 29. juni 1971 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ApS AF 27.03.91 KOKKEDAL
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 29. jun. 1971
- CVR 33475012
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ApS AF 27.03.91 KOKKEDAL | 28.03.1991 | 20.08.2001 |
DUDEK PLAST A/S | 29.06.1971 | 27.03.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rosendalsgade 11 · DK-2100 København Ø | 29.06.1971 | 20.08.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
252200 Fremstilling af plastemballage | 29.06.1971 | 20.08.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-04-02 | 02.04.1991 | 20.08.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 30.08.1987 | 20.08.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 02.04.1991 | 20.08.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hugo Steen Berthelsen | 29.06.1971 | 16.04.1991 |
Bruno Ege Køldal-Eriksen | 29.06.1971 | 27.01.1993 |
Anni Iris Køldal-Eriksen | 29.06.1971 | 27.01.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bruno Ege Køldal-Eriksen | 29.06.1971 | 27.01.1993 |
Peter Paul Dudek | 29.06.1971 | 16.04.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ApS AF 27.03.91 KOKKEDAL
Rosendalsgade 11
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
33475012
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. juni 1971
P-nummer
1006505084
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
252200
Fremstilling af plastemballage
Fremstilling af plastemballage
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er investering og handel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-