De blev etableret i 31. december 1976 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NAKDIGE ApS HANDELSSELSKAB
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 31. dec. 1976
- CVR 33249128
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NAKDIGE ApS HANDELSSELSKAB | 31.12.1976 | 29.05.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amagertorv 25 · DK-1160 København K | 31.12.1976 | 21.05.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-07-31 | 31.07.1993 | 21.05.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.10.1991 | 21.05.1996 |
80.000 DKK | 10.07.1990 | 29.10.1991 |
80.000 DKK | 15.09.1988 | 09.07.1990 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Paul Nyegaard alene som medlem af bestyrelsen, eller af to medlemmer af bestyrelsen, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. | 31.07.1993 | 21.05.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Nyegaard | 31.12.1976 | 20.11.1995 |
Hanne Lassen | 31.12.1976 | 30.10.1991 |
Alan Nyegaard | 31.12.1976 | 30.07.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Nyegaard | 31.12.1976 | 20.11.1995 |
Hanne Lassen | 31.12.1976 | 27.03.1991 |
Alan Nyegaard | 31.12.1976 | 30.07.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NAKDIGE ApS HANDELSSELSKAB
Amagertorv 25
1160 København K
1160 København K
CVR
33249128
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31. december 1976
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel- og agenturvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af Paul Nyegaard alene som medlem af bestyrelsen, eller af to medlemmer af bestyrelsen, eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-