Virksomheden RESTAURATIONSSELSKABET AF 18. JUNI2008 ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København K. De blev etableret i 13. november 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
RESTAURATIONSSELSKABET AF 18. JUNI2008 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 13. nov. 2008
- CVR 31849748
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RESTAURATIONSSELSKABET AF 18. JUNI2008 ApS | 13.11.2008 | 27.02.2013 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nørre Farimagsgade 55 · DK-1364 København K | 02.07.2009 | 27.02.2013 |
Ole Suhrs Gade 6 · DK-1354 København K | 13.11.2008 | 01.07.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561010 Restauranter | 15.11.2008 | 27.02.2013 |
999999 Uoplyst | 13.11.2008 | 14.11.2008 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-08-19 | 19.08.2010 | 27.02.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
343.000 DKK | 19.08.2010 | 27.02.2013 |
125.000 DKK | 13.11.2008 | 18.08.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 19.08.2010 | 27.02.2013 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hanne Poulsen Uldbæk | 06.08.2010 | 08.04.2011 |
Jeanette Arildskov Jensen | 13.11.2008 | 06.08.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RESTAURATIONSSELSKABET AF 18. JUNI2008 ApS
Nørre Farimagsgade 55
1364 København K
1364 København K
CVR
31849748
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13. november 2008
P-nummer
1014877955
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
561010
Restauranter
Restauranter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, catering og handel (import/eksport), at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
343.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-