Virksomheden CITY CARRIER SMBA befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 1. juli 2008 og er af virksomhedstypen Selskab med begrænset ansvar.
CITY CARRIER SMBA
OPLØST EFTER KONKURS
- SMA
- Etableret 1. jul. 2008
- CVR 31608783
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CITY CARRIER SMBA | 22.11.2008 | 05.10.2011 |
BUSINESS 1029 S.M.B.A. | 01.07.2008 | 21.11.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østergården 2 · DK-2635 Ishøj | 22.11.2008 | 05.10.2011 |
Johan Kellers Vej 38 · DK-2450 København SV | 01.07.2008 | 21.11.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser | 16.06.2009 | 05.10.2011 |
494100 Vejgodstransport | 01.01.2009 | 15.06.2009 |
999999 Uoplyst | 01.07.2008 | 31.12.2008 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-11-22 | 22.11.2008 | 05.10.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 22.11.2008 | 05.10.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Abdul Wahab Abbas Ghanem | 22.11.2008 | 10.01.2011 |
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen | 01.07.2008 | 22.11.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CITY CARRIER SMBA
Østergården 2
2635 Ishøj
2635 Ishøj
CVR
31608783
Virksomhedstype
Selskab med begrænset ansvar
Stiftet
1. juli 2008
P-nummer
1014595259
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BUSINESS 1029 SMBA
Branchekode
451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Virksomhedens formål er Godstransport og handels-, service- og konsulentvirksomhed samt alle former for investering herunder i fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-