Virksomheden ANPARTSSELSKABET C-ZERO befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 30. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ANPARTSSELSKABET C-ZERO
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 30. maj 2008
- CVR 31485177
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANPARTSSELSKABET C-ZERO | 06.10.2011 | 10.12.2014 |
HOMESIDE C-ZERO ApS | 05.05.2011 | 05.10.2011 |
HOMESIDE C-ZERO A/S | 30.05.2008 | 04.05.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sandgravvej 5B · DK-8000 Aarhus C | 30.05.2008 | 10.12.2014 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 30.05.2008 | 10.12.2014 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-10-06 | 06.10.2011 | 10.12.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
10.000.000 DKK | 30.05.2008 | 10.12.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 06.10.2011 | 10.12.2014 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Oluf Frank Vestergaard | 30.05.2008 | 05.05.2011 |
Lars Kruchov Thomsen | 30.05.2008 | 05.05.2011 |
Lene Kristine Skovmose Falch | 30.05.2008 | 05.05.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Rasmussen | 01.07.2011 | 10.12.2014 |
Oluf Frank Vestergaard | 05.05.2011 | 01.07.2011 |
Rikke Palm | 30.05.2008 | 05.05.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANPARTSSELSKABET C-ZERO
Sandgravvej 5
8000 Aarhus C
8000 Aarhus C
CVR
31485177
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30. maj 2008
P-nummer
1014481830
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og udleje fast ejendom
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
10.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-