Virksomheden POWER-SHOPPING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Holte. De blev etableret i 5. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
POWER-SHOPPING HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 5. maj 2008
- CVR 31420555
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
POWER-SHOPPING HOLDING ApS | 31.05.2010 | 01.11.2011 |
POWER SHOPPING HOLDING ApS | 05.05.2008 | 30.05.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vejlebakken 7 · DK-2840 Holte | 17.06.2010 | 01.11.2011 |
Hvalsøvej 24 · DK-4320 Lejre | 05.05.2008 | 16.06.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 05.05.2008 | 01.11.2011 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-05-31 | 31.05.2010 | 01.11.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
250.000 DKK | 22.12.2009 | 01.11.2011 |
125.000 DKK | 05.05.2008 | 21.12.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør | 31.05.2010 | 01.11.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Arne Johannes Juul Jensen | 09.05.2008 | 31.05.2010 |
Morten Wig Harboe-Jepsen | 09.05.2008 | 31.05.2010 |
Søren Raun Frahm | 09.05.2008 | 31.05.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Gronø Lind | 01.02.2009 | 01.11.2011 |
Morten Wig Harboe-Jepsen | 05.05.2008 | 16.02.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
POWER-SHOPPING HOLDING ApS
Vejlebakken 7
2840 Holte
2840 Holte
CVR
31420555
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
5. maj 2008
P-nummer
1014406650
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er virke som Holdingselskab samt drive finansiering og investering.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør
Registeret kapital
250.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-