Virksomheden KONGEVEJSSELSKABET AF 23. MAJ 2011A/S befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Virum. De blev etableret i 27. august 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KONGEVEJSSELSKABET AF 23. MAJ 2011A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 27. aug. 2007
- CVR 30817184
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KONGEVEJSSELSKABET AF 23. MAJ 2011A/S | 23.05.2011 | 03.10.2011 |
REX ERHVERV A/S | 27.08.2007 | 22.05.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kongevejen 159 · DK-2830 Virum | 27.08.2007 | 03.10.2011 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683110 Ejendomsmæglere mv. | 01.01.2008 | 03.10.2011 |
703110 Ejendomsmæglere | 27.08.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-05-23 | 23.05.2011 | 03.10.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 27.08.2007 | 03.10.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 23.05.2011 | 03.10.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tina Lindhardt | 23.05.2011 | 27.05.2011 |
Karsten Birkbo | 23.04.2009 | 27.05.2011 |
Peter Køhler Ryaa | 27.08.2007 | 27.05.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Køhler Ryaa | 27.08.2007 | 31.05.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KONGEVEJSSELSKABET AF 23. MAJ 2011A/S
Kongevejen 159
2830 Virum
2830 Virum
CVR
30817184
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. august 2007
P-nummer
1013580983
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
683110
Ejendomsmæglere mv.
Ejendomsmæglere mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive erhvervsejendomsmæglervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-