Virksomheden UDVIKLINGSSELSKABET AF 31. MAJ 2007 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hadsund. De blev etableret i 31. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
UDVIKLINGSSELSKABET AF 31. MAJ 2007 ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 31. maj 2007
- CVR 30609956
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
UDVIKLINGSSELSKABET AF 31. MAJ 2007 ApS | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lindalsbakken 26 · DK-9560 Hadsund | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 28.07.2008 |
980000 Uoplyst | 31.05.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-05-31 | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
140.000 DKK | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem. | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Tougaard Madsen | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
John Petri Petersen | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Jens Carsten Jensen | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Barkmann | 31.05.2007 | 28.07.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
UDVIKLINGSSELSKABET AF 31. MAJ 2007 ApS
Lindalsbakken 26
9560 Hadsund
9560 Hadsund
CVR
30609956
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31. maj 2007
P-nummer
1013351437
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at arbejde for etableringen og udviklingen af et sundhedshus/behandlerhus i Hadsund by.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem.
Registeret kapital
140.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-