Virksomheden H.T.C. EJENDOMSSELSKAB. ÅBYHØJ A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 3. december 1951 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
H.T.C. EJENDOMSSELSKAB. ÅBYHØJ A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 3. dec. 1951
- CVR 30510712
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
H.T.C. EJENDOMSSELSKAB. ÅBYHØJ A/S | 25.06.1994 | 08.12.2000 |
H. T. C. DÆK - SERVICE - CENTER A/S | 03.12.1951 | 24.06.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Teglbakken 45 · DK-8270 Højbjerg | 03.12.1951 | 08.12.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 03.12.1951 | 08.12.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-06-22 | 22.06.1994 | 08.12.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.000.000 DKK | 24.06.1992 | 08.12.2000 |
1.000.000 DKK | 30.08.1987 | 23.06.1992 |
800.000 DKK | 08.04.1986 | 29.08.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 22.06.1994 | 08.12.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Finn Jensen | 03.12.1951 | 05.06.1998 |
Poul Henrik Julius Ejlersgaard | 03.12.1951 | 15.09.1989 |
Svend Erik Kristensen | 03.12.1951 | 15.09.1989 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Erik Kristensen | 03.12.1951 | 15.09.1989 |
Jørgen Finn Jensen | 03.12.1951 | 05.06.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
H.T.C. EJENDOMSSELSKAB. ÅBYHØJ A/S
Teglbakken 45
8270 Højbjerg
8270 Højbjerg
CVR
30510712
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
3. december 1951
P-nummer
1001662664
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber at drive handel, udlejningsvirksomhed, anlægsinvestering i fast ejendom samt med de nævnte formål beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
800.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-