De blev etableret i 23. oktober 1969 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
C.K. HANSEN A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 23. okt. 1969
- CVR 30375211
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
C.K. HANSEN A/S | 23.10.1969 | 15.09.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vermundsgade 38 · DK-2100 København Ø | 23.10.1969 | 15.09.1988 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1988-03-22 | 22.03.1988 | 15.09.1988 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.593.000 DKK | 30.08.1987 | 15.09.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller i forening med en direktør | 22.03.1988 | 15.09.1988 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Edvin Heiberg | 23.10.1969 | 08.03.1988 |
Niels-Ebbe Lockenwitz | 23.10.1969 | 15.09.1988 |
Erik Mogens Konstantin Petersen | 23.10.1969 | 15.09.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Morten Ahler Jessen | 23.10.1969 | 08.03.1988 |
Ole Moshøj | 23.10.1969 | 15.09.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
C.K. HANSEN A/S
Vermundsgade 38
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
30375211
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23. oktober 1969
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed, og at drive anden i forbindelse hermed stående virksomhed, samt som interessent i Alfragt I/S via interessentskabet at sælge og markedsføre transport af gods, herunder navnlig kombinerede transporter af gods, og at drive anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder værftsagenturvirksomhed og P og I klub agenturvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller i forening med en direktør
Registeret kapital
2.593.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-