Virksomheden DANISH FLOOD CONTROL ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med andet specialiseret sortiment" og har adresse i Sulsted. De blev etableret i 23. marts 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
DANISH FLOOD CONTROL ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 23. mar. 2007
- CVR 30365119
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANISH FLOOD CONTROL ApS | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ajstrup Mosevej 8 · DK-9381 Sulsted | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
511800 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-03-23 | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør og salgsdirektøren hver for sig | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Edgar Johannes von Siebenthal | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Flemming Hvidbak | 23.03.2007 | 22.06.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DANISH FLOOD CONTROL ApS
Ajstrup Mosevej 8
9381 Sulsted
9381 Sulsted
CVR
30365119
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
23. marts 2007
P-nummer
1013148011
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- DANSK OVERSVØMMELSESSIKRING ApS
Branchekode
511800
Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive national og international handel, udvikling og rådgivning indenfor området til sikring mod oversvømmelser
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør og salgsdirektøren hver for sig
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-