Virksomheden MS AF 2012-08-20 A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 28. november 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MS AF 2012-08-20 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 28. nov. 2006
- CVR 30075404
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MS AF 2012-08-20 A/S | 20.08.2012 | 30.11.2012 |
MEEEEET SERVICES A/S | 28.03.2012 | 19.08.2012 |
MEEEEET SERVICE A/S | 20.02.2012 | 27.03.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovholmsvej 18 · DK-3300 Frederiksværk | 27.08.2012 | 30.11.2012 |
Krakasvej 17 · DK-3400 Hillerød | 20.02.2012 | 26.08.2012 |
Telegrafvej 5A · DK-2750 Ballerup | 03.01.2011 | 19.02.2012 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 30.11.2012 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 28.11.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2012-08-20 | 20.08.2012 | 30.11.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.218.391 DKK | 30.06.2009 | 30.11.2012 |
1.954.023 DKK | 06.02.2007 | 29.06.2009 |
500.000 DKK | 28.11.2006 | 05.02.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 20.08.2012 | 30.11.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Mogens Stæhr-Olsen | 14.06.2011 | 20.08.2012 |
Rene Bonde Kolmos | 02.06.2009 | 20.08.2012 |
Stefan Brun Jørgensen | 01.09.2008 | 14.06.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Abel Larsen | 28.03.2012 | 20.08.2012 |
Rene Bonde Kolmos | 01.12.2009 | 28.03.2012 |
Martin Meller | 02.06.2009 | 01.12.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MS AF 2012-08-20 A/S
Skovholmsvej 18
3300 Frederiksværk
3300 Frederiksværk
CVR
30075404
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. november 2006
P-nummer
1012804683
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- SHARED HOLDING A/S
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje kapitalandel i datterselskaber samt investeringer i software, herunder gennem købs- og licensieringmodeller samt salg af licens og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-