Virksomheden Willy Kunst's fond til støtte for voksne med cerebral pareses Uddannelse befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 25. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Fonde og andre selvejende institutioner.
Willy Kunst's fond til støtte for voksne med cerebral pareses Uddannelse
AKTIV
- FON
- Etableret 25. okt. 2006
- CVR 30021657
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Willy Kunst's fond til støtte for voksne med cerebral pareses Uddannelse | 01.07.2022 | |
Willy Kunst's Fond | 25.10.2006 | 30.06.2022 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kirkeltevej 126 · DK-3450 Allerød | 08.09.2020 | |
Niels Hemmingsens Gade 10 · DK-1153 København K | 01.08.2019 | 07.09.2020 |
Niels Hemmingsens Gade 10 · DK-1153 København K | 25.10.2006 | 31.07.2019 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2008 | |
853260 Legater og fonde med velgørende formål | 25.10.2006 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Nai En Tierp-Wong | 01.01.2022 | |
Flemming Juul Hansen | 01.09.2019 | 01.09.2019 |
Michael Dirch Krogh Steffensen | 15.11.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Willy Kunst's fond til støtte for voksne med cerebral pareses Uddannelse
Kirkeltevej 126
3450 Allerød
3450 Allerød
CVR
30021657
Virksomhedstype
Fonde og andre selvejende institutioner
Stiftet
25. oktober 2006
P-nummer
1012814611
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Sekundær(e) branche(r)
-
ms@msadvokat.dk
Telefon
44228240
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
2
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-