Virksomheden POTATO SHOP COMPANY ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 10. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
POTATO SHOP COMPANY ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 10. okt. 2006
- CVR 29935769
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
POTATO SHOP COMPANY ApS | 10.10.2006 | 11.11.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gudrunsvej 7 · DK-8220 Brabrand | 17.08.2007 | 11.11.2009 |
Gudrunsvej 7 · DK-8220 Brabrand | 06.08.2007 | 16.08.2007 |
Østbanetorvet 6 · DK-8000 Århus C | 10.10.2006 | 05.08.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 01.01.2008 | 11.11.2009 |
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. | 10.10.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-10-10 | 10.10.2006 | 11.11.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 10.10.2006 | 11.11.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.10.2006 | 11.11.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Trap Nielsen | 10.10.2006 | 30.06.2008 |
Henrik Notlev | 10.10.2006 | 11.11.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
POTATO SHOP COMPANY ApS
Gudrunsvej 7
8220 Brabrand
8220 Brabrand
CVR
29935769
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10. oktober 2006
P-nummer
1012664563
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af fødevarer og maskiner til fødevareproduktion.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-