Virksomheden CNTXT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CNTXT HOLDING ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. sep. 2006
- CVR 29792070
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CNTXT HOLDING ApS | 01.09.2006 | 08.10.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Højbro Plads 4 · DK-1200 København K | 01.09.2006 | 08.10.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 08.10.2008 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.09.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-09-01 | 01.09.2006 | 08.10.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 01.09.2006 | 08.10.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af tre direktører i forening. | 01.09.2006 | 08.10.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Debois Baandrup | 01.09.2006 | 08.11.2007 |
Mitte Skjold | 01.09.2006 | 06.06.2007 |
Andreas Kragh | 01.09.2006 | 08.11.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CNTXT HOLDING ApS
Højbro Plads 4
1200 København K
1200 København K
CVR
29792070
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 2006
P-nummer
1012595138
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, investering samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre direktører i forening.
Registeret kapital
126.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-