Virksomheden CK1 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Storvorde. De blev etableret i 3. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CK1 HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 3. okt. 2006
- CVR 29782423
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CK1 HOLDING ApS | 09.03.2011 | 19.12.2011 |
KBJ PRO HOLDING ApS | 03.10.2006 | 08.03.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hassinghøj 30 · DK-9280 Storvorde | 01.01.2007 | 19.12.2011 |
Hassinghøj 30 · DK-9280 Storvorde | 03.10.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 19.12.2011 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 03.10.2006 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-03-09 | 09.03.2011 | 19.12.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 03.10.2006 | 19.12.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. | 09.03.2011 | 19.12.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Beier Jensen | 03.10.2006 | 19.12.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CK1 HOLDING ApS
Hassinghøj 30
9280 Storvorde
9280 Storvorde
CVR
29782423
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
3. oktober 2006
P-nummer
1012650589
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er anparts- og aktiebesiddelse, herunder at virke som holdingselskab, samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-