Virksomheden JELICO LANDSKABSPLEJE ApS befinder sig i branchen "Forberedende byggepladsarbejder" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 4. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
JELICO LANDSKABSPLEJE ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 4. apr. 2006
- CVR 29444870
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JELICO LANDSKABSPLEJE ApS | 04.04.2006 | 21.08.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Havrebjergvej 20 · DK-4100 Ringsted | 25.07.2007 | 21.08.2012 |
Roskildevej 408 · DK-2640 Hedehusene | 04.04.2006 | 24.07.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
431200 Forberedende byggepladsarbejder | 01.01.2008 | 21.08.2012 |
451100 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører | 01.05.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 04.04.2006 | 30.04.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-06-20 | 20.06.2007 | 21.08.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 04.04.2006 | 21.08.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører forening | 20.06.2007 | 21.08.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Lindqvist | 04.04.2006 | 21.08.2012 |
Martin Bjørn Billing Abildgaard | 04.04.2006 | 21.08.2012 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JELICO LANDSKABSPLEJE ApS
Havrebjergvej 20
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
29444870
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
4. april 2006
P-nummer
1012171656
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
431200
Forberedende byggepladsarbejder
Forberedende byggepladsarbejder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører forening
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-