Virksomheden STORE LARSEN ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 9. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
STORE LARSEN ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 9. feb. 2006
- CVR 29328293
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
STORE LARSEN ApS | 09.02.2006 | 28.08.2014 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frydenlund Park 12 · DK-2950 Vedbæk | 01.01.2007 | 28.08.2014 |
Frydenlund Park 12 · DK-2950 Vedbæk | 09.02.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 28.08.2014 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 13.02.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 09.02.2006 | 12.02.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-03-15 | 15.03.2010 | 28.08.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 09.02.2006 | 28.08.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 15.03.2010 | 28.08.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Larsen | 09.02.2006 | 09.09.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
STORE LARSEN ApS
Frydenlund Park 12
2950 Vedbæk
2950 Vedbæk
CVR
29328293
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
9. februar 2006
P-nummer
1012037224
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BARTREND ApS
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje anparter, aktier eller andele i andre virksomheder og selskaber samt salg af konsulentydelser.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-