Virksomheden FRANCK KLEIS ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 7. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
FRANCK KLEIS ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 7. nov. 2005
- CVR 29170576
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FRANCK KLEIS ApS | 07.11.2005 | 05.12.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Store Kongensgade 17A · DK-1264 København K | 29.12.2005 | 05.12.2007 |
Klosterstræde 4 · DK-1157 København K | 07.11.2005 | 28.12.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
748790 Anden forretningsservice i.a.n. | 07.11.2005 | 05.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-11-07 | 07.11.2005 | 05.12.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 07.11.2005 | 05.12.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 07.11.2005 | 05.12.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anette Kleis Christensen | 17.01.2007 | 23.01.2006 |
Anette Kleis Christensen | 07.11.2005 | 17.01.2007 |
Mia Johanne Franck Nersting | 07.11.2005 | 17.01.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FRANCK KLEIS ApS
Store Kongensgade 17
1264 København K
1264 København K
CVR
29170576
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
7. november 2005
P-nummer
1011807050
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BOLIGVIKAR ApS
- BOLIGVIKAR.DK ApS
Branchekode
748790
Anden forretningsservice i.a.n.
Anden forretningsservice i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er levering af sekretær- og sagsbehandlerbistand og anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-