Virksomheden COMFU RETAIL DESIGN ApS befinder sig i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 2. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
COMFU RETAIL DESIGN ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 2. nov. 2005
- CVR 29168261
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COMFU RETAIL DESIGN ApS | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dalbygade 40 · DK-6000 Kolding | 20.06.2006 | 16.12.2010 |
Hyldvej 1A · DK-6092 Sønder Stenderup | 02.11.2005 | 19.06.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign | 01.01.2008 | 16.12.2010 |
748710 Indretningsarkitekter | 04.11.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 02.11.2005 | 03.11.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-11-02 | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Willy Beck Martinussen | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Mike Sand Thanning | 02.11.2005 | 16.12.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
COMFU RETAIL DESIGN ApS
Dalbygade 40
6000 Kolding
6000 Kolding
CVR
29168261
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. november 2005
P-nummer
1011800900
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741030
Indretningsarkitekter og rumdesign
Indretningsarkitekter og rumdesign
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med butiksindretning og anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-