Virksomheden POPPELLY ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Strøby. De blev etableret i 1. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
POPPELLY ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. jul. 2006
- CVR 28660464
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
POPPELLY ApS | 30.11.2006 | 27.11.2009 |
POPPELLY ApS UNDER STIFTELSE | 01.07.2006 | 29.11.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nederste Linievej 16 · DK-4671 Strøby | 11.05.2009 | 27.11.2009 |
Maglehøjvej 25 · DK-4652 Hårlev | 01.01.2007 | 10.05.2009 |
Maglehøjvej 25 · DK-4652 Hårlev | 01.07.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 27.11.2009 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 13.07.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.07.2006 | 12.07.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-07-01 | 01.07.2006 | 27.11.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.2006 | 27.11.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 01.07.2006 | 27.11.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Olsen | 01.07.2006 | 27.11.2009 |
Michael Olsen | 01.07.2006 | 27.11.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
POPPELLY ApS
Nederste Linievej 16
4671 Strøby
4671 Strøby
CVR
28660464
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 2006
P-nummer
1012407420
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
412000
Opførelse af bygninger
Opførelse af bygninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udføre anlægs- og entreprisearbejde og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-