Virksomheden BORK TOTALBYG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Hemmet. De blev etableret i 19. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
BORK TOTALBYG ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 19. mar. 2005
- CVR 28513283
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BORK TOTALBYG ApS | 19.03.2005 | 10.08.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vestervang 1D · DK-6893 Hemmet | 01.01.2007 | 10.08.2012 |
Vestervang 1D · DK-6893 Hemmet | 19.03.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed | 01.01.2008 | 10.08.2012 |
454200 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger | 19.03.2005 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-01-07 | 07.01.2008 | 10.08.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
208.333 DKK | 26.04.2007 | 10.08.2012 |
125.000 DKK | 19.03.2005 | 25.04.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 07.01.2008 | 10.08.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Olesen | 19.03.2005 | 10.08.2012 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BORK TOTALBYG ApS
Vestervang 1
6893 Hemmet
6893 Hemmet
CVR
28513283
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
19. marts 2005
P-nummer
1011219337
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- BORK EMBALLAGE ApS
- BORK TOTALEMBALLAGE ApS
Branchekode
433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive tømrermesterforretning med reparationer og nybyggeri samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
208.333 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-