Virksomheden HONOLD COMBIFRAGT LOGISTICS A/S befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 16. december 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HONOLD COMBIFRAGT LOGISTICS A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 16. dec. 2004
- CVR 28314906
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HONOLD COMBIFRAGT LOGISTICS A/S | 16.12.2004 | 09.10.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hammerholmen 47 · DK-2650 Hvidovre | 16.12.2004 | 09.10.2012 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
522920 Speditører | 01.01.2008 | 09.10.2012 |
634020 Speditørvirksomhed | 03.02.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 16.12.2004 | 02.02.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-06-22 | 22.06.2010 | 09.10.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 16.12.2004 | 09.10.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 22.06.2010 | 09.10.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Palm Petersen | 23.02.2011 | 09.10.2012 |
Bruno Poulsen | 23.06.2009 | 09.10.2012 |
Lars Bakkegaard | 23.06.2009 | 23.02.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Palm Petersen | 23.02.2011 | 09.10.2012 |
Lars Bakkegaard | 23.06.2009 | 23.02.2011 |
Udo Frandsen | 30.10.2006 | 23.06.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HONOLD COMBIFRAGT LOGISTICS A/S
Hammerholmen 47
- 49
2650 Hvidovre
2650 Hvidovre
CVR
28314906
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
16. december 2004
P-nummer
1011038103
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
522920
Speditører
Speditører
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive logistikvirksomhed relateret til dæk og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-