Virksomheden K-MARINE TRADING ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 8. november 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
K-MARINE TRADING ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 8. nov. 2004
- CVR 28155107
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K-MARINE TRADING ApS | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østre Havnevej 33 · DK-5700 Svendborg | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil | 01.01.2008 | 12.10.2010 |
524855 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil | 20.05.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 08.11.2004 | 19.05.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-08 | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kaj Björkman | 30.03.2005 | 31.12.2006 |
Martin Tholstrup | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Klaus Mourits Berthelsen | 08.11.2004 | 12.10.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
K-MARINE TRADING ApS
Østre Havnevej 33
5700 Svendborg
5700 Svendborg
CVR
28155107
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
8. november 2004
P-nummer
1010926676
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
476430
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel med både og handel med udstyr til både samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktørerne i forening.
Registeret kapital
126.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-