Virksomheden TOTALMERSEDES ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 24. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TOTALMERSEDES ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 24. sep. 2004
- CVR 28115415
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TOTALMERSEDES ApS | 07.06.2005 | 10.01.2014 |
KEIS HOLDING ApS | 24.09.2004 | 06.06.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kongevejen 3 · DK-3000 Helsingør | 13.09.2007 | 10.01.2014 |
Teglværksvej 1 · DK-4850 Stubbekøbing | 01.01.2007 | 12.09.2007 |
Teglværksvej 1 · DK-4850 Stubbekøbing | 07.06.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 10.01.2014 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 24.09.2004 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-11-16 | 16.11.2011 | 10.01.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 24.09.2004 | 10.01.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 16.11.2011 | 10.01.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stefani Sashia Hansen | 24.09.2004 | 12.06.2008 |
Ted Douglas Kristian Hansen | 24.09.2004 | 22.11.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TOTALMERSEDES ApS
Kongevejen 3
3000 Helsingør
3000 Helsingør
CVR
28115415
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. september 2004
P-nummer
1010786580
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt handel, finansiering og investering, herunder eje aktier og anparter i andre virksomheder, og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-