Virksomheden ANPARTSSELSKABET AF 28.09.2005 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 12. august 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ANPARTSSELSKABET AF 28.09.2005
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 12. aug. 2004
- CVR 27985424
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANPARTSSELSKABET AF 28.09.2005 | 28.09.2005 | 20.03.2006 |
WEST & NYMANN ApS | 12.08.2004 | 27.09.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kildeportvej 25 · DK-3480 Fredensborg | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-09-28 | 28.09.2005 | 20.03.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse. | 28.09.2005 | 20.03.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Palle West | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Yvonne Jensen | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Kristina Nymann-Jensen | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Palle West | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Palle West | 12.08.2004 | 20.03.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANPARTSSELSKABET AF 28.09.2005
Kildeportvej 25
3480 Fredensborg
3480 Fredensborg
CVR
27985424
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
12. august 2004
P-nummer
1010715217
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-