Virksomheden MEDIEGRUPPEN SULFO ApS befinder sig i branchen "Databaseværter og -formidlere" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 1. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MEDIEGRUPPEN SULFO ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jul. 2004
- CVR 27974236
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MEDIEGRUPPEN SULFO ApS | 01.07.2004 | 13.08.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Enghaven 49 · DK-7500 Holstebro | 26.03.2007 | 13.08.2007 |
Nygade 10 · DK-7500 Holstebro | 01.07.2004 | 25.03.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
724000 Databaseværter og -formidlere | 01.07.2004 | 13.08.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-02-03 | 03.02.2006 | 13.08.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.07.2004 | 13.08.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. | 03.02.2006 | 13.08.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Gjedbo Kragelund | 03.02.2006 | 15.05.2007 |
Jeppe Møller Jensen | 03.02.2006 | 15.05.2007 |
Jan Nonboe | 03.02.2006 | 08.06.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Møller Jensen | 11.01.2007 | 15.05.2007 |
Søren Jensen | 08.06.2006 | 11.01.2007 |
Jan Nonboe | 03.02.2006 | 08.06.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MEDIEGRUPPEN SULFO ApS
Enghaven 49
7500 Holstebro
7500 Holstebro
CVR
27974236
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 2004
P-nummer
1010680960
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- SULFO.DK ApS
Branchekode
724000
Databaseværter og -formidlere
Databaseværter og -formidlere
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT- og marketingbranchen samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-