Virksomheden THISTED HYTTEUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv." og har adresse i Thisted. De blev etableret i 29. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
THISTED HYTTEUDLEJNING ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 29. jun. 2004
- CVR 27973825
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
THISTED HYTTEUDLEJNING ApS | 18.04.2011 | 08.05.2012 |
NORSK HYTTE UDLEJNING ApS | 29.06.2004 | 17.04.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langebeksvej 51 · DK-7700 Thisted | 29.06.2004 | 08.05.2012 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. | 01.01.2008 | 08.05.2012 |
703130 Ferieboligudlejning | 01.09.2007 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 29.06.2004 | 31.08.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2011-04-18 | 18.04.2011 | 08.05.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 29.06.2004 | 08.05.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 18.04.2011 | 08.05.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Erik Egeberg | 29.06.2004 | 31.05.2011 |
Lars Kristian Møller | 29.06.2004 | 01.04.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
THISTED HYTTEUDLEJNING ApS
Langebeksvej 51
7700 Thisted
7700 Thisted
CVR
27973825
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. juni 2004
P-nummer
1010679938
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
683120
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er køb, salg og erhvervelse af fast ejendom, herunder særligt hytter i Norge, boking af lejeaftaler og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-