Virksomheden ANJ A/S befinder sig i branchen "Tobaksforretninger" og har adresse i Valby. De blev etableret i 20. juni 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ANJ A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 20. jun. 2004
- CVR 27927009
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANJ A/S | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Valby Langgade 67 · DK-2500 Valby | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
472600 Tobaksforretninger | 01.01.2008 | 17.12.2013 |
522600 Tobaksforretninger | 01.07.2004 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 20.06.2004 | 30.06.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-06-20 | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Alan Nørregaard Jensen | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Sarah Bergmann Lassen | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Alan Nørregaard Jensen | 20.06.2004 | 17.12.2013 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANJ A/S
Valby Langgade 67
2500 Valby
2500 Valby
CVR
27927009
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
20. juni 2004
P-nummer
1010663403
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
472600
Tobaksforretninger
Tobaksforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med kiosksalg og spillehal samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-