Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET AF 20/4 2004, NR. NEBEL ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Nørre Nebel. De blev etableret i 20. april 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
INVESTERINGSSELSKABET AF 20/4 2004, NR. NEBEL ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 20. apr. 2004
- CVR 27733670
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 20/4 2004, NR. NEBEL ApS | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bredgade 22 · DK-6830 Nørre Nebel | 01.01.2007 | 08.08.2011 |
Bredgade 22 · DK-6830 Nørre Nebel | 20.04.2004 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 08.08.2011 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 13.01.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 20.04.2004 | 12.01.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-04-20 | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Mølgaard Toft | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Jan Mølgaard Toft | 20.04.2004 | 08.08.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INVESTERINGSSELSKABET AF 20/4 2004, NR. NEBEL ApS
Bredgade 22
6830 Nørre Nebel
6830 Nørre Nebel
CVR
27733670
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. april 2004
P-nummer
1010561589
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og anden formueforvaltning.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-