Virksomheden FJELSØ SMEDJE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aalestrup. De blev etableret i 3. marts 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
FJELSØ SMEDJE ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 3. mar. 2004
- CVR 27624375
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FJELSØ SMEDJE ApS | 11.06.2010 | 08.10.2012 |
TEAM DFE HOLDING ApS | 03.03.2004 | 10.06.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Testrupvej 10 · DK-9620 Aalestrup | 16.06.2010 | 08.10.2012 |
Lundvej 28 · DK-8800 Viborg | 12.04.2007 | 15.06.2010 |
Vesterbrogade 32B · DK-8800 Viborg | 25.11.2005 | 11.04.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 11.06.2010 | 08.10.2012 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 10.06.2010 |
980000 Uoplyst | 03.03.2004 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-06-11 | 11.06.2010 | 08.10.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
400.000 DKK | 03.03.2004 | 08.10.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 11.06.2010 | 08.10.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Mark Mogensen | 28.06.2012 | 08.10.2012 |
Peder Lind Nordestgaard | 28.06.2012 | 08.10.2012 |
Niels Mark Mogensen | 03.03.2004 | 11.06.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anja Thomasen | 28.06.2012 | 08.10.2012 |
Bent Kærsgaard | 11.06.2010 | 28.06.2012 |
Niels Mark Mogensen | 24.11.2005 | 08.10.2012 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FJELSØ SMEDJE ApS
Testrupvej 10
9620 Aalestrup
9620 Aalestrup
CVR
27624375
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
3. marts 2004
P-nummer
1010429664
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt at eje ejendomme.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Registeret kapital
400.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-