Virksomheden SEGERLIN HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 6. februar 2004 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SEGERLIN HOLDING A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 6. feb. 2004
- CVR 27581978
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SEGERLIN HOLDING A/S | 10.02.2004 | 25.08.2014 |
VEIBYE HOLDING ApS | 06.02.2004 | 09.02.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amager Strandvej 50 · DK-2300 København S | 13.12.2005 | 25.08.2014 |
Vodroffsvej 40 · DK-1900 Frederiksberg C | 06.02.2004 | 12.12.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 25.08.2014 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 06.02.2004 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-12-01 | 01.12.2005 | 25.08.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 10.02.2004 | 25.08.2014 |
125.000 DKK | 06.02.2004 | 09.02.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, eller af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. | 01.12.2005 | 11.12.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Bo Pelby | 03.01.2008 | 11.12.2008 |
Kurt Kühl | 06.04.2004 | 03.01.2008 |
John Højlund Olsen | 06.04.2004 | 03.01.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads Veibye Johansen | 06.02.2004 | 11.12.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SEGERLIN HOLDING A/S
Amager Strandvej 50
2300 København S
2300 København S
CVR
27581978
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
6. februar 2004
P-nummer
1010377559
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed gennem ejerskab af ejerandele i andre selskaber eller anden hertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, eller af formanden for bestyrelsen i forening med ét bestyrelsesmedlem, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej