Virksomheden SHIPSERV FILIAL AF SHIPSERV LIMITED UK befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i København V. De blev etableret i 13. november 2003 og er af virksomhedstypen Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties.
SHIPSERV FILIAL AF SHIPSERV LIMITED UK
SLETTET
- FAS
- Etableret 13. nov. 2003
- CVR 27432697
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SHIPSERV FILIAL AF SHIPSERV LIMITED UK | 29.06.2020 | 07.12.2021 |
SHIPSERV, FILIAL AF SHIPSERV LIMITED, UK | 13.11.2003 | 28.06.2020 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Flæsketorvet 68 · DK-1711 København V | 31.08.2020 | 07.12.2021 |
Strandvejen 171 · DK-2900 Hellerup | 06.05.2015 | 30.08.2020 |
Strandvejen 102B · DK-2900 Hellerup | 09.05.2012 | 05.05.2015 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
582900 Anden udgivelse af software | 01.01.2020 | 07.12.2021 |
620900 Anden it-servicevirksomhed | 01.01.2008 | 31.12.2019 |
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software | 13.11.2003 | 31.12.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af filialbestyreren | 18.05.2020 | 07.12.2021 |
Filialen tegnes af filialbestyreren i.h.t. fuldmagt. | 19.06.2000 | 17.05.2020 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SHIPSERV FILIAL AF SHIPSERV LIMITED UK
Flæsketorvet 68
1711 København V
1711 København V
CVR
27432697
Virksomhedstype
Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties
Stiftet
13. november 2003
P-nummer
1010204174
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
582900
Anden udgivelse af software
Anden udgivelse af software
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Filialens formål er at drive handelsvirksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af filialbestyreren
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
9
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-