Virksomheden HAUGAARD-BERG TOTALBOLIG ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Søndersø. De blev etableret i 6. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
HAUGAARD-BERG TOTALBOLIG ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 6. nov. 2003
- CVR 27429572
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HAUGAARD-BERG TOTALBOLIG ApS | 06.11.2003 | 09.10.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rugårdsvej 934 · DK-5471 Søndersø | 01.01.2007 | 09.10.2008 |
Rugårdsvej 934 · DK-5471 Søndersø | 06.11.2003 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2008 | 09.10.2008 |
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 06.11.2003 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-11-06 | 06.11.2003 | 09.10.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 06.11.2003 | 09.10.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af lividator alene. | 06.11.2003 | 09.10.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karsten Berg Kristiansen | 06.11.2003 | 04.04.2008 |
Claus Møller Haugaard | 06.11.2003 | 04.04.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HAUGAARD-BERG TOTALBOLIG ApS
Rugårdsvej 934
5471 Søndersø
5471 Søndersø
CVR
27429572
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
6. november 2003
P-nummer
1010200543
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
412000
Opførelse af bygninger
Opførelse af bygninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel- og investeringsvirksomhed, herunder købe, sælge og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af lividator alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-